Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AMMA BOX IVS. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, st., 1401 København K (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-16 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: Micha Astrid Foldager Ystrøm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Navne: MIY Holding IVS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Reelle ejere: Micha Astrid Foldager Ystrøm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Stiftere: Micha Astrid Foldager Ystrøm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-11-30 Statstidende Dekret
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Micha Astrid Foldager Ystrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, st., 1401 København K (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Direktion: Micha Astrid Foldager Ystrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-16 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Legale ejere: Micha Astrid Foldager Ystrøm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Navne: MIY Holding IVS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Micha Astrid Foldager Ystrøm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Stiftere: Micha Astrid Foldager Ystrøm (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-10-16 tilføjes Vedtægter: 2017-10-16 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)