Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 49, 2., 1161 København K (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 1., 1358 København K (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Morten Munk Marcussen (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Jørn Agnar Gundersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Jørn Agnar Gundersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Allan Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 11, 1., 1358 København K (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mo@powermediagroup.dk (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jørn Agnar Gundersen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-01-31 fjernes Reelle ejere: Jørn Agnar Gundersen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Simen Avlund Lorntzsen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Allan Jensen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Orion Media Holding AS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Rvnue ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Orion Media Holding AS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Simen Avlund Lorntzsen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 6, 2., 1358 København K (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Orion Media Holding AS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Simen Avlund Lorntzsen, Allan Jensen, Jørn Agnar Gundersen (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Allan Jensen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 6, 2., 1358 København K (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2017-10-14 tilføjes Direktion: Allan Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er arbejde med e-mail marketing til privatpersoner så vel i Danmark som i udlandet, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-14 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Legale ejere: Rvnue ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2017-10-14 tilføjes Navne: LeadXpansion Aps (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Reelle ejere: Allan Jensen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Stiftere: Rvnue ApS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Vedtægter: 2017-10-14 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-17)