Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Kapital | Legale ejere | Revisor | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Binavne | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Formål | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 fjernes Bestyrelse: Anders Dalskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2019-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Proper Payments ApS. (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Vedtægter: 2024-04-29 (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-11-07 tilføjes Vedtægter: 2023-11-07 (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 89.120,42 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-06 tilføjes Legale ejere: ALFA Ventures ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-06 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-06 tilføjes Vedtægter: 2023-09-06 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-08-08 tilføjes Vedtægter: 2023-08-08 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-05-16 tilføjes Vedtægter: 2023-05-16 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-03-20 tilføjes Bestyrelse: Edoardo Emilio Ermotti (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-20 fjernes Bestyrelse: Sebastian Gschwender (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-08-11 tilføjes Vedtægter: 2022-08-11 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-07-13 tilføjes Bestyrelse: Sebastian Gschwender (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-07-13 fjernes Bestyrelse: Alberte Schmidt Koefoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 83.776,40 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2022-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2022-07-13 tilføjes Legale ejere: Jafu Holding ApS, Adifferent Holding ApS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-12 fjernes Legale ejere: Jafu Holding ApS, Adifferent Holding ApS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-13 tilføjes Vedtægter: 2022-07-13 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-07-13 fjernes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen, Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-24 tilføjes Vedtægter: 2022-05-24 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Alberte Schmidt Koefoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-02-01 fjernes Bestyrelse: Alexander Korre Viterbo-Horten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 2. tv., 1717 København V (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 68.055,85 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-12-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen, Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-12-09 fjernes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen, Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening; eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-01 tilføjes Bestyrelse: Tommy Frejlev Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2020-04-01 fjernes Bestyrelse: Morten Krarup Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 67.555,85 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Jafu Holding ApS, Adifferent Holding ApS, byFounders VC Fund I K/S (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen, Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: Jafu Holding ApS, Adifferent Holding ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen, Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-25 tilføjes Binavne: ProperManaged ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 fjernes Binavne: Proper ApS, GetProper ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Krarup Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-23 fjernes Bestyrelse: Morten Krarup Kristensen (formand) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 tilføjes Navne: Proper ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-23 fjernes Navne: ProperManaged ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 53.523,74 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-03-26 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2019-03-25 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-26 tilføjes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen, Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-03-25 fjernes Reelle ejere: Jacob Dyboe Funch, Morten Krarup Kristensen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-26 tilføjes Vedtægter: 2019-03-26 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgesensgade 21, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-27 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-27 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-19 tilføjes Binavne: Proper ApS, GetProper ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-11-18 fjernes Binavne: Proper IVS, GetProper IVS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af en software platform indenfor Property Management. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets administrerende direktør, bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-11-06 tilføjes Bestyrelse: Morten Krarup Kristensen (formand) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 52.048,24 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-06 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Adifferent Holding ApS, Future Villain Holding ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-06 fjernes Legale ejere: Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-05 fjernes Legale ejere: Adifferent Holding ApS, Future Villain Holding ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-06 tilføjes Navne: ProperManaged ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-11-05 fjernes Navne: ProperManaged IVS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-06 tilføjes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-05 fjernes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-06 tilføjes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-22 tilføjes Legale ejere: Future Villain Holding ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-22 fjernes Legale ejere: Jacob Bay Hansen (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.131,22 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.113,12 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-04-02 tilføjes Legale ejere: Jacob Bay Hansen (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-04-02 tilføjes Vedtægter: 2018-04-02 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-03-15 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-03-15 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-03-14 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-02-28 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgesensgade 21, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2017-10-17 tilføjes Binavne: Proper IVS, GetProper IVS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Direktion: Jacob Dyboe Funch (direktør) (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-17 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Legale ejere: Adifferent Holding ApS, Jacob Dyboe Funch, Jafu Holding ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Navne: ProperManaged IVS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Reelle ejere: Morten Krarup Kristensen, Jacob Dyboe Funch (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Stiftere: Jafu Holding ApS, Adifferent Holding ApS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Vedtægter: 2017-10-17 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-17)