Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Larsen Snede | 25.10.2022 | 15.08.2023 | adm. dir |
Dennis Jørgensen | 25.10.2022 | 11.11.2022 | direktør |
Dennis Jørgensen | 01.02.2022 | 24.10.2022 | adm. dir |
Ivan Hribar | 22.11.2021 | 01.02.2022 | adm. dir |
Farzad Jahanshahi | 16.11.2018 | 22.11.2021 | adm. dir |
Bahram Daneshvar | 31.08.2018 | 07.06.2019 | direktør |
Danny J Grabowski | 07.05.2018 | 29.11.2018 | direktør |
Peter Emil Sigetty | 07.05.2018 | 31.08.2018 | direktør |
Brian Palm Svaneeng Mertz | 20.12.2017 | 16.10.2018 | direktør |
Roman Moguilevsky | 12.10.2017 | 19.02.2018 | direktør |
Christina Maria Palm Svaneeng Mertz | 12.10.2017 | 18.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Engholm Lynghus | 14.10.2022 | 15.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gert Haugaard Pedersen | 14.10.2022 | 15.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Palm Svaneeng Mertz | 14.10.2022 | 15.08.2023 | formand |
Gitte Kjærgaard Holm | 09.06.2022 | 14.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Damgaard | 09.06.2022 | 14.10.2022 | formand |
Brian Palm Svaneeng Mertz | 09.06.2022 | 13.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hauberg-Tychsen | 01.12.2021 | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Linde Espersen | 01.12.2021 | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Munkedal | 01.12.2021 | 31.01.2022 | formand |
May-Britt Frisenberg Buch-Kattrup | 13.08.2020 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Munkedal | 13.08.2020 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten la Cour Pedersen | 13.08.2020 | 30.09.2020 | formand |
Morten la Cour Pedersen | 09.07.2020 | 12.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Koefoed Stadum | 10.12.2019 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Frands Sigetty | 16.07.2019 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Ian Beker | 16.07.2019 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Deepak Satish Anand | 16.07.2019 | 13.08.2020 | formand |
Klaus Snej Jensen | 16.07.2019 | 06.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Jamie Garbuz | 16.07.2019 | 16.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Holm | 07.06.2018 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Linde Espersen | 25.01.2018 | 10.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Francis Smith | 18.10.2017 | 16.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ole Frands Sigetty | 18.10.2017 | 15.07.2019 | formand |
Louise Eeg-Schmidt | 18.10.2017 | 20.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mark Thomas Mersman | 18.10.2017 | 16.04.2018 | bestyrelsesmedlem |