Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Buus Willer Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Buus Willer Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sjovt Vand ApS. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: True North Designs ApS. (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Vedtægter: 2020-06-15 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegærdet 25, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tove Maës Vej 13, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tove Maës Vej 13, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2017-10-16 tilføjes Direktion: Morten Buus Willer (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-16 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@buuswiller.dk (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Legale ejere: Morten Buus Willer (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Navne: Buus Willer Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Buus Willer (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Stiftere: Morten Buus Willer (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Vedtægter: 2017-10-16 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-16)