Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Aunsøvej 6, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2020-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Greenland Anorthosite Mining ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2021-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CJAFE Family Invest ApS. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2022-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Innovation Group ApS. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-17 tilføjes Navne: CSCAP Holding ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Navne: CSCAP ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Vedtægter: 2022-08-17 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i enhver form for aktiver og kapitalandele med henblik på formueoptimering, udstedelse og optagelse af lån samt yde konsulentrådgivning. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 tilføjes Vedtægter: 2022-01-11 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aunsøvej 6, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulvejen 45, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: CSCAPAPS@gmail.com (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Claus Stoltenborg (direktør) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Legale ejere: Claus Stoltenborg (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Reelle ejere: Claus Stoltenborg (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulvejen 45, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2017-09-29 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i enhver form for aktiver med henblik på formueoptimering samt at yde rådgivning. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Navne: CSCAP ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Stiftere: Claus Stoltenborg (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Vedtægter: 2017-09-29 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-13)