Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: VTMA ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: VTMA IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-22 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-21 tilføjes Direktion: Anders Gøtterup (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-21 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Anders Gøtterup (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 9, 3550 Slangerup (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerhovedvej 1, 4942 Askø-Lilleø (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ag2300@live.dk (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerhovedvej 1, 4942 Askø-Lilleø (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-10-02 tilføjes Direktion: Anders Gøtterup (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-10-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve murer og entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-02 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Legale ejere: Anders Gøtterup (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Navne: VTMA IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Gøtterup (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Stiftere: Anders Gøtterup (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-10-02 tilføjes Vedtægter: 2017-10-02 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)