Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 27, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Patrick Dirchsen Engbo (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Legale ejere: EDP Holding IVS, SIMON NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Navne: Soulmade ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Reelle ejere: Patrick Dirchsen Engbo, Simon Nielsen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Stiftere: SIMON NIELSEN HOLDING ApS, EDP Holding IVS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 27, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Patrick Dirchsen Engbo (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og købe kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Legale ejere: EDP Holding IVS, SIMON NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Navne: Soulmade ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Reelle ejere: Patrick Dirchsen Engbo, Simon Nielsen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Stiftere: SIMON NIELSEN HOLDING ApS, EDP Holding IVS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Vedtægter: 2017-10-13 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Soulmadefood ApS. (offentliggjort 2018-02-06)