Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murervej 5, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Murervej 5, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murervej 5, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 17, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-29 tilføjes Hjemmeside: www.sktransportservice.dk (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-02 tilføjes Legale ejere: K-J-J Holding ApS, Keten Holding ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-02 fjernes Legale ejere: Samed Keten, Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: post@sktransportservice.dk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-11-02 tilføjes Reelle ejere: Samed Keten, Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 17, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2017-10-13 tilføjes Bibranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Samed Keten (direktør) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drives flyttevirksomhed og kurerkørsel, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Legale ejere: Samed Keten, Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2017-10-13 tilføjes Navne: SK Transport-service ApS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Stiftere: Samed Keten, Karar Abbas Hatem Al-Shebillawy (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Vedtægter: 2017-10-13 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)