Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Gaarsdahl Sørensen | 11.10.2017 | 31.07.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Gaarsdahl Sørensen | 12.03.2019 | 31.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Palle Korsholm Villadsen | 12.03.2019 | 24.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ingvard Sand | 12.03.2019 | 24.06.2019 | formand |