Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 177, 2830 Virum (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Legale ejere: Henrik Øvre (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Navne: Henrik Ø. Holding IVS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Reelle ejere: Henrik Øvre (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Stiftere: Henrik Øvre (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-09-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-02 fjernes Direktion: Henrik Øvre (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 177, 2830 Virum (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Henrik Øvre (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2017-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have ejerandele i andre firmaer, herunder aktier, anparter mv., og udøve andre hermed beslægtede erhverv. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Legale ejere: Henrik Øvre (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Navne: Henrik Ø. Holding IVS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Øvre (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Stiftere: Henrik Øvre (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2017-10-13 tilføjes Vedtægter: 2017-10-13 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-02)