Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 9, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Binavne: WineLand IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: Martin Holm Land (direktør) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: Martin Holm Land (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Navne: Starter IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Martin Holm Land (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Stiftere: Martin Holm Land (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 tilføjes Binavne: WineLand IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af vin, herunder anden virksomhed belægtet hermed. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-04-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-04-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-04-22 tilføjes Legale ejere: Martin Holm Land (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-04-22 fjernes Legale ejere: Andreas Emil Land (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Reelle ejere: Martin Holm Land (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-04-22 fjernes Reelle ejere: Andreas Emil Land (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Vedtægter: 2020-04-22 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 9, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: Martin Holm Land (direktør) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv kapitalanbringelse samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-13 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Legale ejere: Andreas Emil Land (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-10-13 tilføjes Navne: Starter IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Reelle ejere: Andreas Emil Land (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Stiftere: Martin Holm Land (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Vedtægter: 2017-10-13 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-20)