Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julianelund 58, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Bodotex Invest ApS. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Lipa Invest ApS. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Bodotex 2019 ApS. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nakszynski Group ApS. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Julianelund 58, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julianelund 58, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Julianelund 58, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 71.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-06-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julianelund 58, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Grundet Alle 63, st. mf., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-12-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 tilføjes Legale ejere: Malou Linnea Nakszynski Trabjerg (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-10 fjernes Legale ejere: Petra-Ulrike Trabjerg (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-10 tilføjes Reelle ejere: Malou Linnea Nakszynski Trabjerg (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-10 fjernes Reelle ejere: Petra-Ulrike Trabjerg (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Grundet Alle 63, st. mf., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-10-12 tilføjes Bestyrelse: Petra-Ulrike Trabjerg (formand) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Direktion: Malou Linnea Nakszynski Trabjerg (direktør) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-12 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Legale ejere: Petra-Ulrike Trabjerg (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Navne: MALOU NAKSZYNSKI TRABJERG HOLDING APS (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Reelle ejere: Petra-Ulrike Trabjerg (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-10-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-10-12 tilføjes Stiftere: Petra-Ulrike Trabjerg (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Vedtægter: 2017-10-12 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)