Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 fjernes Bestyrelse: Pia Monteilhet-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-04-14 tilføjes Navne: Stromma Finans 2018 ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-13 fjernes Navne: Stromma FInans 2018 ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-14 tilføjes Vedtægter: 2023-04-14 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 39, st., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 39, st., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-21 tilføjes Bestyrelse: Pia Monteilhet-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2019-05-21 fjernes Bestyrelse: Jan Olov Frederik Larsén (formand) (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-20 fjernes Bestyrelse: Mads Vestergaard Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-21 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 39, st., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 16, 2300 København S (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 16, 2300 København S (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Bestyrelse: Mads Vestergaard Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Mads Vestergaard Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed med køretøjer samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: accounting@stromma.dk (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: STROMMA DENMARK A/S (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Navne: Stromma FInans 2018 ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Robert von Rettig (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Stiftere: STROMMA DENMARK A/S (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)