Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Vedtægter | Formål | Navne | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 15, 1130 København K (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Beddingsvej 24, 3390 Hundested (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Direktion: Lars Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 fjernes Direktion: Bente Stamp (direktør) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@curamanagement.dk (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: post@perbendix.dk (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-06-21 tilføjes Vedtægter: 2023-06-21 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Beddingsvej 24, 3390 Hundested (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Humletorvet 27, 1799 København V (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: post@perbendix.dk (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-12-20 tilføjes Navne: Campus Byen Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: Arpe & Kjeldsholm Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-11-30 tilføjes Direktion: Bente Stamp (direktør) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Thomas Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-30 fjernes Legale ejere: ARPE & KJELDSHOLM A/S (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Thomas Sørensen, Vibeke Tine Buhl Kjeldsholm, Tim Kjeldsholm (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Campus Byen A/S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Tine Buhl Kjeldsholm, Tim Kjeldsholm (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Allan Fredløv Arpe (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Tim Kjeldsholm (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: Patrick Pryds Beck (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humletorvet 27, 1799 København V (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-10-09 tilføjes Direktion: Thomas Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-10-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom og andre aktiver. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: ARPE & KJELDSHOLM A/S (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-10-09 tilføjes Navne: Arpe & Kjeldsholm Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-10-09 tilføjes Reelle ejere: Lotte Sørensen, Patrick Pryds Beck, Tim Kjeldsholm, Allan Fredløv Arpe, Thomas Sørensen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-10-09 fjernes Reelle ejere: Lotte Sørensen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2017-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2017-10-09 tilføjes Stiftere: ARPE & KJELDSHOLM A/S (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-13)