Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 17, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Binavne: Trolle Consult ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Direktion: Alexander Krasnik (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-12 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Hjemmeside: www.trolleperformance.com (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: ut@trolleperformance.com (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Legale ejere: TROLLE GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Navne: Trolle Performance ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Reelle ejere: Ulrich Lund Trolle (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Stiftere: TROLLE GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-07 tilføjes Direktion: Alexander Krasnik (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Ulrich Lund Trolle (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-20 tilføjes Hjemmeside: www.trolleperformance.com (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ut@trolleperformance.com (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: ut@utrolle.com (offentliggjort 2020-06-20)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 17, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 57, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Binavne: Trolle Consult ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive coach og konsulentbistand indenfor sportsaktiviteter samt salg af sportsartikler. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-01-30 tilføjes Navne: Trolle Performance ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-01-29 fjernes Navne: Trolle Consult ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-30 tilføjes Vedtægter: 2020-01-30 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 57, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-10-12 tilføjes Direktion: Ulrich Lund Trolle (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2017-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive coach og konsulentbistand indenfor sportsaktiviteter. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-12 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ut@utrolle.com (offentliggjort 2020-06-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Legale ejere: TROLLE GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Navne: Trolle Consult ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-10-12 tilføjes Reelle ejere: Ulrich Lund Trolle (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Stiftere: TROLLE GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Vedtægter: 2017-10-12 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-20)