Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 17, 5. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-15 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Legale ejere: Mohammad Anowar Shahadat (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Navne: Fin Clean Service IVS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Mohammad Anowar Shahadat (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Stiftere: Mohammad Anowar Shahadat (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-23 Statstidende Dekret
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Mohammad Anowar Shahadat (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 17, 5. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 11, 3. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-02 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Anowar Shahadat (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 11, 3. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 3, 11. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Gladsaxe 3, 11. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-15 tilføjes Direktion: Mohammad Anowar Shahadat (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2017-10-15 tilføjes Legale ejere: Mohammad Anowar Shahadat (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2017-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive rengøringsselskab og hermed beslægtet aktiviteter. (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-15 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Navne: Fin Clean Service IVS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Stiftere: Mohammad Anowar Shahadat (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2017-10-12 tilføjes Vedtægter: 2017-10-12 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-15)