Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Binavne | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Vedtægter: 2022-10-13 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-08-20)
Den 2022-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-20)
Den 2022-07-19 tilføjes Vedtægter: 2022-07-19 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 tilføjes Vedtægter: 2020-09-07 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2020-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2020-09-01 fjernes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2019-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 41, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Hedtofts Gade 5, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@henriklaulund.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-05-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Nørballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 fjernes Bestyrelse: Linda Søborg Mørck Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Binavne: Arcanum Global Equity A/S (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2022-08-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-05-20 tilføjes Legale ejere: MAN INVEST ApS, JAM INVEST ApS, LAULUND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-19 fjernes Legale ejere: JAM INVEST ApS, LAULUND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Navne: Arcanum A/S (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-19 fjernes Navne: Arcanum Global Equity A/S (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Reelle ejere: Martin Nørballe, Henrik Laulund, Jacob Mørck (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-19 fjernes Reelle ejere: Henrik Laulund, Jacob Mørck (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-08 tilføjes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2019-02-08 fjernes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-10-12 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Hedtofts Gade 5, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2017-10-11 tilføjes Bestyrelse: Linda Søborg Mørck Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Binavne: Arcanum Globale Aktier A/S (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Direktion: Henrik Laulund (direktør) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer m.v., herunder navnlig aktier, investeringsbeviser, obligationer, andre pengefordringer og finansielle kontrakter. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-11 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Legale ejere: JAM INVEST ApS, LAULUND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Navne: Arcanum Global Equity A/S (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Laulund, Jacob Mørck (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-06)
Den 2017-10-11 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Stiftere: LAULUND HOLDING ApS, JAM INVEST ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)