Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 169, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Kristinn Freyr Gudmundsson (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Legale ejere: Kristinn Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Navne: Khelga Holding IVS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Reelle ejere: Kristinn Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Stiftere: Kristinn Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 169, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Direktion: Kristinn Freyr Gudmundsson (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Kristinn Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Navne: Khelga Holding IVS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Kristinn Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Stiftere: Kristinn Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)