Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rosé Group ApS. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-09 tilføjes Reelle ejere: Mads Ulrick Holmstrup (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Binavne: Ulricke Holding ApS, Poledance is my passion ApS, P.I.M.P ApS, Guldfar ApS, Fugl, Skæg og Højt Humør ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Direktion: Mads Ulrick Holmstrup (direktør) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og anden virksomhed beslægtet hermed samt foretage investeringer efter direktionens anvisninger. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Mads Ulrick Holmstrup (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-10-09 tilføjes Navne: Mads Ulrick Holding ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Stiftere: Mads Ulrick Holmstrup (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)