Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 442, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 442, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 442, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Binavne: MAVA - Management Value ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Navne: Combine Digital ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-03 fjernes Navne: MAVA - Management Value ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-04 tilføjes Vedtægter: 2019-09-04 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-10-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Piotr Jozef Birketoft (direktør) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde virksomhedsrådgivning indenfor teknisk og forretningsmæssig KPI rådgivning og KPI eksekvering forankret i virksomhedens digitale strategi og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: TEAM ANCHER HOLDING ApS, ACTIONIZE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Navne: MAVA - Management Value ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Piotr Jozef Birketoft, Michael Ancher Ødum Jørgensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Stiftere: TEAM ANCHER HOLDING ApS, ACTIONIZE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)