Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Bar Ramen ApS. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Astrupvej 2, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-08 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Legale ejere: Thanh Chi Nguyen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Navne: Danny Thanh IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Reelle ejere: Thanh Chi Nguyen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Stiftere: Thanh Chi Nguyen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Thanh Chi Nguyen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astrupvej 2, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Direktion: Thanh Chi Nguyen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-10-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-08 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Legale ejere: Thanh Chi Nguyen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Navne: Danny Thanh IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Reelle ejere: Thanh Chi Nguyen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Stiftere: Thanh Chi Nguyen (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-10-08 tilføjes Vedtægter: 2017-10-08 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)