Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-11 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Legale ejere: MBA Horsens Holding ApS, Provstgaard Holding ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Navne: Flora Hedensted ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Reelle ejere: Mie Brorson Andersen, Jonna Handberg Provstgaard (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Stiftere: Provstgaard Holding ApS, MBA Horsens Holding ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2018-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-14 fjernes Direktion: Jonna Handberg Provstgaard (direktør) (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Direktion: Jonna Handberg Provstgaard (direktør) (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive blomsterforretning med detail (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-11 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Legale ejere: MBA Horsens Holding ApS, Provstgaard Holding ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Navne: Flora Hedensted ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Mie Brorson Andersen, Jonna Handberg Provstgaard (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Stiftere: Provstgaard Holding ApS, MBA Horsens Holding ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-15)