Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 46, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-11 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Hjemmeside: mrkc.dk (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: mr.ksonderborg@gmail.com (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Navne: Mr.k IVS (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Stiftere: Kassem El Maimouni (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Skúli Rafn Ögmundsson (direktør) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-02-20 fjernes Direktion: Kassem El Maimouni (direktør) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Legale ejere: Alexander Orri Rafnsson (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-02-20 fjernes Legale ejere: Kassem El Maimouni, Alexander Orri Rafnsson (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Reelle ejere: Alexander Orri Rafnsson (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-02-20 fjernes Reelle ejere: Alexander Orri Rafnsson (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 46, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Direktion: Kassem El Maimouni (direktør) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Formål: Sælge fast food (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-11 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Hjemmeside: mrkc.dk (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mr.ksonderborg@gmail.com (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Legale ejere: Kassem El Maimouni (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Navne: Mr.k IVS (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Stiftere: Kassem El Maimouni (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)