Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Priorparken 685, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: Sham.123@outlook.dk (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Samar Ahmad Alshalabi (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Navne: SHAM IVS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Samar Ahmad Alshalabi (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Stiftere: Adnan Walid Elbi (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2019-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2019-09-20 Statstidende Dekret
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Samar Ahmad Alshalabi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorparken 685, 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Priorparken 685, 2605 Brøndby (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Direktion: Samar Ahmad Alshalabi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-11-22 fjernes Direktion: Samar Ahmad Alshalabi (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-19 tilføjes Direktion: Samar Ahmad Alshalabi (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-05-19 fjernes Direktion: Monzer Nayef Mekawi (direktør) (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-19 tilføjes Legale ejere: Samar Ahmad Alshalabi (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-05-19 fjernes Legale ejere: Monzer Nayef Mekawi (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-19 tilføjes Reelle ejere: Samar Ahmad Alshalabi (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-05-19 fjernes Reelle ejere: Monzer Nayef Mekawi (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorparken 685, 2605 Brøndby (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 117, 7400 Herning (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 117, 7400 Herning (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudsgade 44, 1. tv., 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Direktion: Monzer Nayef Mekawi (direktør) (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-19 fjernes Direktion: Adnan Walid Elbi (direktør) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: Sham.123@outlook.dk (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-02-19 tilføjes Legale ejere: Monzer Nayef Mekawi (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-19 fjernes Legale ejere: Adnan Walid Elbi (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Reelle ejere: Monzer Nayef Mekawi (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-19 fjernes Reelle ejere: Adnan Walid Elbi (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-11-26 tilføjes Reelle ejere: Adnan Walid Elbi (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudsgade 44, 1. tv., 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-10 tilføjes Direktion: Adnan Walid Elbi (direktør) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er detailhandel med drikkevarer, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Adnan Walid Elbi (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-10 tilføjes Navne: SHAM IVS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Stiftere: Adnan Walid Elbi (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)