Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Kapital | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Søren Perby (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: perby@telau.dk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: Bikuben Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Navne: Gyrstinge Mølle ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Reelle ejere: Søren Perby (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Stiftere: Bikuben Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 85, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: perby@telau.dk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-21 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2022-06-21 fjernes Revisor: ALGADE REVISION ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-01-03 tilføjes Revisor: ALGADE REVISION ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-01-03 fjernes Revisor: PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-09-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-17 tilføjes Revisor: PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-09-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 85, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2017-10-09 tilføjes Direktion: Søren Perby (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg/eksport af bidronninger; produktion og salg af bifamilier og øvrigt udstyr til biavlbranchen samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Bikuben Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Navne: Gyrstinge Mølle ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Reelle ejere: Søren Perby (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2017-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2017-10-09 tilføjes Stiftere: Bikuben Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-04)