Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ramsherred 13, st., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Hjemmeside: www.vikanit.dk (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Hovedbranche: Reparation af computere og ydre enheder (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: jesperw@vikanit.dk (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Legale ejere: Jesper Wisén (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Navne: Vi kan it - social økonomi IVS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Reelle ejere: Jesper Wisén (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Stiftere: Jesper Wisén (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-09-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-05-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Wisén (formand) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Direktion: Jesper Wisén (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsherred 13, st., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Wisén (formand) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Wisén (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jesperw@vikanit.dk (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Wisén (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Wisén (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 5, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 5, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Formål: it reperation (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Hjemmeside: www.vikanit.dk (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Hovedbranche: Reparation af computere og ydre enheder (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Navne: Vi kan it - social økonomi IVS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Stiftere: Jesper Wisén (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-13)