Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Kapital | Vedtægter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-10-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Biofuel Projects ApS. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Biofuel Projects ApS. (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Biofuel Projects ApS. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Biofuel Technology Stigsnaes ApS. (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Biofuel Projects ApS. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grenaa Bioraffinaderi ApS. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-10 tilføjes Legale ejere: Brian Maack Witthoeft (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-05-09 tilføjes Legale ejere: Lasse Maack Andersen (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-05-08 tilføjes Legale ejere: Linda Andersen (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-05-10 tilføjes Reelle ejere: Brian Maack Witthoeft (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-05-09 tilføjes Reelle ejere: Lasse Maack Andersen (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-05-08 tilføjes Reelle ejere: Linda Andersen (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-04-28 tilføjes Binavne: LIPA Projects ApS (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Binavne: PMA Virksomhedsrådgivning ApS, PMA Management ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Binavne: PMA Management IVS, PMA Virksomhedsrådgivning IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: LIPA Holding ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: LIPA Holding IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 tilføjes Binavne: PMA Virksomhedsrådgivning IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-10-23 fjernes Binavne: PMA Virksomhedsrådgivnng IVS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-10 tilføjes Binavne: PMA Virksomhedsrådgivnng IVS, PMA Management IVS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselkrog 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Direktion: Palle Møldrup Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre konsulent- og rådgivningsvirksomhed til virksomheder og andre organisationer samt at besidde kapitalandele og anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: Palle@lipa.nu (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Palle Møldrup Andersen (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2017-10-10 tilføjes Navne: LIPA Holding IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Palle Møldrup Andersen (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Stiftere: Palle Møldrup Andersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-10)