Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Formål | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Navne: Brian Nyegaard Consulting ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-23 fjernes Navne: Brian Nyegaard Consulting IVS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Vedtægter: 2021-08-24 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Carrello Kaffe & Bar ApS. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2018-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Custom Coffee ApS. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-09-01 tilføjes Navne: Brian Nyegaard Consulting IVS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-08-31 fjernes Navne: Brian Nyegaard Holding IVS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortekærsvej 143, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Direktion: Brian Hoffmann Nyegaard (direktør) (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Brian Hoffmann Nyegaard (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Navne: Brian Nyegaard Holding IVS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-10-09 tilføjes Reelle ejere: Brian Hoffmann Nyegaard (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Stiftere: Brian Hoffmann Nyegaard (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-09)