Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Binavne | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Kapital | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-04-30 tilføjes Navne: Leanders Holding ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-29 fjernes Navne: Leanders Bageri ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Binavne: Leanders Pizza ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-18 tilføjes Binavne: Leanders Pizza ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-03-16 tilføjes Navne: Leanders Bageri ApS (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-03-15 fjernes Navne: Brødkompagniet ApS (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-16 tilføjes Vedtægter: 2023-03-16 (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-05-03 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Direktion: Kasper Leander (direktør) (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Navne: Brødkompagniet ApS (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2019-05-01 fjernes Navne: Brødkompagniet IVS (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-02 tilføjes Vedtægter: 2019-05-02 (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Direktion: Kasper Leander (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 fjernes Hovedbranche: Industriel fremstilling af brød: kager mv. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-09 tilføjes Hovedbranche: Industriel fremstilling af brød: kager mv. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vornæsvej 63, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Direktion: Kasper Leander (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-09 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: leandertaleren@hotmail.com (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Kasper Leander (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-09 tilføjes Navne: Brødkompagniet IVS (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-10-09 tilføjes Reelle ejere: Kasper Leander (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Stiftere: Kasper Leander (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)