Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Navne: Egholmgaard ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-12 fjernes Navne: Søstrup Elle 5 ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-13 tilføjes Vedtægter: 2023-11-13 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-08-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulebækvej 37, 4350 Ugerløse (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Direktion: Gert Alfred Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje, udleje og sælge ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-06 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Legale ejere: GJ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Navne: Søstrup Elle 5 ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Reelle ejere: Jytte Pedersen, Gert Alfred Pedersen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Stiftere: GJ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Vedtægter: 2017-10-06 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-09)