Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-08 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2017-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Conmedia ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EB Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GE Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2022-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Conmedia ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Conmedia Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Conmedia Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 1., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 1., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 1., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 1., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 1., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 10, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 10, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolestræde 5, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Navne: NextStep Invest ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 fjernes Navne: NextStep Invest IVS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolestræde 5, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Risvangen 6, 8920 Randers NV (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: emil_bremer@hotmail.com (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risvangen 6, 8920 Randers NV (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2017-10-06 tilføjes Direktion: Emil Bræmer-Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-06 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Legale ejere: Emil Bræmer-Jensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Navne: NextStep Invest IVS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-10-06 tilføjes Reelle ejere: Emil Bræmer-Jensen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Stiftere: Emil Bræmer-Jensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-06 tilføjes Vedtægter: 2017-10-06 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-09)