Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Urnevænget 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-06 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Kontaktoplysninger: tom.jecba@gmail.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: Thomas Rømer Westergaard (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Navne: Liberty Holding IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes ObligatoriskEmail: tom.jecba@gmail.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Reelle ejere: Thomas Rømer Westergaard (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Stiftere: Thomas Rømer Westergaard (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-22 fjernes Direktion: Thomas Rømer Westergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Urnevænget 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Direktion: Thomas Rømer Westergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-06 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: tom.jecba@gmail.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Legale ejere: Thomas Rømer Westergaard (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Navne: Liberty Holding IVS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes ObligatoriskEmail: tom.jecba@gmail.com (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Reelle ejere: Thomas Rømer Westergaard (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Stiftere: Thomas Rømer Westergaard (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-10-06 tilføjes Vedtægter: 2017-10-06 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: wemuda IVS. (offentliggjort 2018-03-27)