Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Sandgaard | 21.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Blume Schmidt | 15.11.2019 | 21.01.2020 | direktør |
Søren Hampen Kristensen | 01.07.2019 | 15.11.2019 | direktør |
Peter Skaaning Jørgensen | 06.10.2017 | 30.06.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Madsen | 27.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Dam Jensen | 27.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Robert Thiesen | 27.11.2019 | formand |