Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Bo Hansen(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Helmer Bjarne Andersen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Mikael Grubbe Nygaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Ove Wrist-Elkjær(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Pct. | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helmer Bjarne Andersen | 01.02.2015 | Stokholmsvej 1, 3060 Espergærde |
Mikael Grubbe Nygaard | 30.11.2017 | Vejlands Allé 131, 2300 København S |
Jens Bo Hansen | 01.08.2022 | Danas Plads 23, 1915 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Ove Wrist-Elkjær | 12.09.2015 | Bygaden 61B, 2630 Taastrup |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3F Klubben CFS | 34780307 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
AVIATOR AIRPORT ALLIANCE DANMARK A/S | 33571941 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S | 62714018 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Serviceydelser i forbindelse med luftfart (522300) |
Aviator Airport Partner ApS | 38988050 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med luftfart (522300) |
Aviator Airport Partner Personaleforening | 36103140 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
COPENHAGEN FLIGHT SERVICES ApS | 30902726 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med luftfart (522300) |
Etihad Airways filial af Etihad Airways PJSC United Arab Emirates | 44811480 | NORMAL | Ruteflyvning (511010) |
Aviator Airport Partner ApS. |
Sidst opdateret den 18.01.2021 og angivet som gældende fra 15.01.2021 (1357 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AVIATO AF 1994 A/S | 14485546 |
Aviato Holding ApS | 39586231 |
Aviator | 29052131 |
AVIATOR AIRPORT ALLIANCE DANMARK A/S | 33571941 |
Aviator Airport Partner ApS | 38988050 |
Aviator Airport Partner Personaleforening | 36103140 |
Aviator Relaxium ApS | 38988050 |
AVIATORS | 37649325 |
AVIATORS ApS | 31629802 |
Aviators Modelflyvere | 29291624 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Bo Hansen(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Helmer Bjarne Andersen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mikael Grubbe Nygaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 56 % | 0 % | 11 % | 11 % | 0 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Ove Wrist-Elkjær(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 7 % | 0 % | 40 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Bo Hansen(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 3 | 3 | 1 | 0 |
Helmer Bjarne Andersen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mikael Grubbe Nygaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 5 | 4 | 2 | 0 |
Pct. | 45 % | 36 % | 18 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Ove Wrist-Elkjær(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 9 | 0 | 1 |
Pct. | 47 % | 47 % | 0 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |