Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Navne: Bohrs Tower ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-27 fjernes Navne: Bohrs Tower IVS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bohrsgade 2, 15. 2., 1799 København V (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Direktion: Martin Bonde (direktør) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, formueforvaltning samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-28 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Legale ejere: Martin Bonde (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Navne: Bohrs Tower IVS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-09-28 tilføjes Reelle ejere: Martin Bonde (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Stiftere: Martin Bonde (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-28 tilføjes Vedtægter: 2017-09-28 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-05)