Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-28 tilføjes Legale ejere: Kerem Ciftci (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-28 fjernes Legale ejere: Muhammed Ciftci (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-27 fjernes Legale ejere: Kerem Ciftci (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-28 tilføjes Reelle ejere: Kerem Ciftci (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-28 fjernes Reelle ejere: Muhammed Ciftci (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2023-10-27 fjernes Reelle ejere: Kerem Ciftci (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2017-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Advanced Car Logistics ApS. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kerem Ciftci, Muhammed Ciftci (offentliggjort 2023-10-28)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Devran Kart (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Devran Kart (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Muhammed Ciftci, Kerem Ciftci (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: Muhammed Ciftci, Kerem Ciftci, Devran Kart (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-13 fjernes Reelle ejere: Kerem Ciftci, Devran Kart (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: Devran Kart, Kerem Ciftci, Muhammed Ciftci (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-13 fjernes Legale ejere: Kerem Ciftci, Devran Kart (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: Devran Kart (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: Devran Kart (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 17, 2. th., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Direktion: Kerem Ciftci (direktør) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber og andele heraf samt foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-02 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Legale ejere: Kerem Ciftci (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Navne: Taste of Bagel Holding ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Kerem Ciftci (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Stiftere: Kerem Ciftci (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Vedtægter: 2017-10-02 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-05)