Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølsemagle Kirkevej 73, 4600 Køge (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølsemagle Kirkevej 73, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølsemagle Kirkevej 73, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølsemagle Kirkevej 73, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølsemagle Kirkevej 73, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 15, 4600 Køge (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 15, 4600 Køge (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-09-26 tilføjes Direktion: Karsten Vincent Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af ejendomme samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-26 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Legale ejere: KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Navne: Ølsemagle ApS (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Reelle ejere: Karsten Vincent Vestergaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Stiftere: KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Vedtægter: 2017-09-26 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-04)