Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Wenited ApS. (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wenited ApS. (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Under Rønnene 55, 8250 Egå (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Direktion: Jesper Harpelunde (direktør) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-02 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@harpelunde.dk (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Legale ejere: Jesper Harpelunde (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Navne: J. Harpelunde Holding ApS (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jesper Harpelunde (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Stiftere: Jesper Harpelunde (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Vedtægter: 2017-10-02 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-03)