Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Revisor | Revision fravalgt | Direktion | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-05 tilføjes Vedtægter: 2023-10-05 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2017-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gyrup Malt ApS. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Thy Whisky ApS. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thy Whisky ApS. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2023-09-28 tilføjes Legale ejere: Stærk Holding ApS, Jakob og Marie Stjernholm Holding ApS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-18 fjernes Legale ejere: Jakob og Marie Stjernholm Holding ApS, Stærk Holding ApS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-06 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Andreas Stærk Poulsen (direktør) (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Jakob og Marie Stjernholm Holding ApS, Stærk Holding ApS (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Marie Stjernholm, Andreas Stærk Poulsen, Jakob Stjernholm (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2017-10-01 fjernes Reelle ejere: Marie Stjernholm (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyrupvej 14, 7752 Snedsted (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at foretage investeringer og eje anparter i andre selskaber, navnlig virksomheder der driver forretning med udgangspunkt i Gyrup Gård, Thy. Selskabet kan endvidere eje ejendommen Gyrup og tilstødende jord. (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Navne: Gyrup Økologi Holding ApS (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2017-09-25 tilføjes Stiftere: Stærk Holding ApS, Jakob og Marie Stjernholm Holding ApS (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-09-25 (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-01)