Formål |
---|
Selskabets formål er at eje aktier og foretage andre investeringer efter direktionens skøn. |
Sidst opdateret den 29.09.2017 og angivet som gældende fra 27.09.2017 (2566 dage). |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 29.09.2017 og angivet som gældende fra 27.09.2017 (2566 dage). |
Branche |
---|
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200). |
Sidst opdateret den 05.12.2019 og angivet som gældende fra 01.10.2019 (1832 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) | 01.10.2019 | |
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 27.09.2017 | 30.09.2019 |
Revisionfravalgt |
---|
true. |
Sidst opdateret den 06.01.2023 og angivet som gældende fra 05.01.2023 (640 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
true | 05.01.2023 | |
false | 30.10.2017 | 04.01.2023 |
true | 27.09.2017 | 29.10.2017 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 30.10.2017 | 05.01.2023 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin levetid. |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 29.09.2017 og angivet som gældende fra 27.09.2017 (2566 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
wagnerthomas363@gmail.com. |
Sidst opdateret den 10.10.2019 og angivet som gældende fra 10.10.2019 (1823 dage). |
Telefonnummer |
---|
93393232. |
Sidst opdateret den 10.10.2019 og angivet som gældende fra 10.10.2019 (1823 dage). |
Navne |
---|
Norbert ApS. |
Sidst opdateret den 29.09.2017 og angivet som gældende fra 27.09.2017 (2566 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af 1 direktør. |
Sidst opdateret den 29.09.2017 og angivet som gældende fra 27.09.2017 (2566 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
1 direktør |
Bibranche |
---|
Ikke-finansielle holdingselskaber. |
Sidst opdateret den 05.12.2019 og angivet som gældende fra 01.10.2019 (1832 dage). |