Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask |
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 44, 2. th., 1434 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 44, 2. th., 1434 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 44, 2. th., 1434 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2021-09-13 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Interessenter: Lars Frølund (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: larsfrolund@gmail.com (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: I Eco (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 44, 2. th., 1434 København K (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-07-20 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-07-20 fjernes Interessenter: Lars Frølund (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-07-20 fjernes Kontaktoplysninger: larsfrolund@gmail.com (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-07-20 fjernes Navne: Lars Frølund Consult (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-07-20 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 44, 2. th., 1434 København K (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Interessenter: Lars Frølund (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: larsfrolund@gmail.com (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Navne: Lars Frølund Consult (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-07-20)