Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Legindvej 149, 7752 Snedsted (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Direktion: Ellen Stærk Nicolajsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: ellen@thy-whisky.dk (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Legale ejere: Ellen Stærk Nicolajsen, Andreas Stærk Poulsen (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Navne: Stærk Holding ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Reelle ejere: Ellen Stærk Nicolajsen, Andreas Stærk Poulsen (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Stiftere: Ellen Stærk Nicolajsen, Andreas Stærk Poulsen (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gyrup Økologi Holding ApS. (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Legindvej 149, 7752 Snedsted (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyrupvej 3, 7752 Snedsted (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ellen@thy-whisky.dk (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-06 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Ellen Stærk Nicolajsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Ellen Stærk Nicolajsen, Andreas Stærk Poulsen (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ellen Stærk Nicolajsen, Andreas Stærk Poulsen (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyrupvej 3, 7752 Snedsted (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-09-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at foretage investeringer og eje anparter og aktier i andre virksomheder. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Navne: Stærk Holding ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2017-09-25 tilføjes Stiftere: Ellen Stærk Nicolajsen, Andreas Stærk Poulsen (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-09-25 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-27)