Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: TL-Group IVS. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2018-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Peberspray Import IVS. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Peberspray Import IVS. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2018-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Våbengården IVS. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftevej 32, 4293 Dianalund (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: cqkanstrup@hotmail.com (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Legale ejere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup, Johnny Vest Nyhuus (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: Nyhuus-Kanstrup Holding IVS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup, Johnny Vest Nyhuus (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Stiftere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-06 Statstidende Dekret
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Johnny Vest Nyhuus (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2020-09-14 fjernes Reelle ejere: Johnny Vest Nyhuus (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-11 tilføjes Reelle ejere: Johnny Vest Nyhuus, Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-12-10 fjernes Reelle ejere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-02 tilføjes Legale ejere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup, Johnny Vest Nyhuus (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2017-11-28 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-11-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-11-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-20 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-19 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Direktion: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: cqkanstrup@hotmail.com (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-30 tilføjes Legale ejere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (offentliggjort 2019-09-21)
Den 2017-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2017-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftevej 32, 4293 Dianalund (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Navne: Nyhuus-Kanstrup Holding IVS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Stiftere: Christian Qvistorff Nyhuus-Kanstrup (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2017-09-28 tilføjes Vedtægter: 2017-09-28 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-16)