Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Reelle ejere | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-30 tilføjes Legale ejere: Stannow Invest II ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-30 fjernes Legale ejere: STANNOW INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-12-13 tilføjes Vedtægter: 2023-12-13 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2023-12-31)
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Krarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 105.349,29 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 tilføjes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 97.594,06 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-10-19 tilføjes Vedtægter: 2022-10-19 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 96.017,39 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-07-15 tilføjes Vedtægter: 2022-07-15 (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Jeberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-05-31 tilføjes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-05-30 fjernes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-12-16 tilføjes Bestyrelse: Henrik Jeberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 93.975,26 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-12-16 tilføjes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS, STANNOW INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-12-15 fjernes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS, STANNOW INVEST ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Vedtægter: 2021-12-16 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 25, 2450 København SV (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 91.021,68 (offentliggjort 2021-12-26)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-26)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-12-26)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-08 tilføjes Bestyrelse: Erik Stannow (formand) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-07 fjernes Bestyrelse: Bobby Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 88.235,30 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-04-08 tilføjes Legale ejere: Kenneth Nielsen, STANNOW INVEST ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 fjernes Legale ejere: Kenneth Nielsen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Vedtægter: 2020-04-08 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-04-08 fjernes Reelle ejere: Anders Raith Linemann, Gilli Haraldsen, Bobby Nielsen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 25, 2450 København SV (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2019-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Steenstrups Alle 9, 3. th., 1924 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-16 tilføjes Hjemmeside: https://wiredrelations.com (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 70.588,24 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS, Henning Mortensen ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-06-01 tilføjes Vedtægter: 2019-06-01 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS, Henning Mortensen ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-26 tilføjes Vedtægter: 2018-11-26 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Vedtægter: 2018-11-23 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 63.157,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-02 tilføjes Legale ejere: Henning Mortensen ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-08-02 tilføjes Vedtægter: 2018-08-02 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-05-02 tilføjes Legale ejere: Wired Relations Holding ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-05-02 fjernes Legale ejere: Linemann Holding ApS, BLCM Holding ApS, MOELLEHAVE ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steenstrups Alle 9, 3. th., 1924 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2017-09-28 tilføjes Bestyrelse: Bobby Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2017-09-28 tilføjes Direktion: Anders Raith Linemann (direktør) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af software samt salg af software og konsulentydelser i tilknytning hertil samt andre dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-28 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Legale ejere: Linemann Holding ApS, BLCM Holding ApS, MOELLEHAVE ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-09-28 tilføjes Navne: Wired Relations ApS (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Reelle ejere: Anders Raith Linemann, Gilli Haraldsen, Bobby Nielsen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2017-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Stiftere: MOELLEHAVE ApS, Linemann Holding ApS, BLCM Holding ApS (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør og bestyrelsesformand i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Vedtægter: 2017-09-28 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-28)