Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 tilføjes Legale ejere: Lykholt Holding Aps (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 fjernes Legale ejere: Lars Riis Olsen Holding ApS (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-10 fjernes Legale ejere: Lykholt Holding Aps (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lykholt Dahl (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 fjernes Reelle ejere: Lars Riis Olsen (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-10 fjernes Reelle ejere: Thomas Lykholt Dahl (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-11 fjernes Direktion: Lars Riis Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 tilføjes Navne: DinKurv ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-11 fjernes Navne: DinKurv IVS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-06 tilføjes Legale ejere: Lykholt Holding Aps, Lars Riis Olsen Holding ApS (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-08-06 fjernes Legale ejere: T. Tranekær Holding IVS (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2021-08-05 fjernes Legale ejere: Lykholt Holding Aps, Lars Riis Olsen Holding ApS (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2021-08-06 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lykholt Dahl, Lars Riis Olsen (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2021-08-06 fjernes Reelle ejere: Thomas Tranekær (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2021-08-05 fjernes Reelle ejere: Lars Riis Olsen, Thomas Lykholt Dahl (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2021-08-06 fjernes Direktion: Thomas Tranekær (direktør) (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-08 tilføjes Legale ejere: T. Tranekær Holding IVS (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2019-08-08 fjernes Legale ejere: T. Tranekaer Holding IVS (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-06 tilføjes Legale ejere: Lars Riis Olsen Holding ApS (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2019-05-06 fjernes Legale ejere: LROlsen Holding IVS (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solparken 23, 9370 Hals (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Direktion: Thomas Tranekær (direktør) (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2017-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-25 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Legale ejere: LROlsen Holding IVS, T. Tranekaer Holding IVS, Lykholt Holding Aps (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-09-25 tilføjes Navne: DinKurv IVS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Riis Olsen, Thomas Lykholt Dahl, Thomas Tranekær (offentliggjort 2021-08-07)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Stiftere: T. Tranekaer Holding IVS, Lykholt Holding Aps, LROlsen Holding IVS (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-09-25 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-28)