Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-28 tilføjes Navne: Andreas Kian ApS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-27 fjernes Navne: Andreas Kian IVS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-28 tilføjes Vedtægter: 2018-08-28 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 22, 8250 Egå (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Direktion: Andreas Kian Krohn (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er web-design og hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-26 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Legale ejere: Andreas Kian Krohn (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Navne: Andreas Kian IVS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-09-26 tilføjes Reelle ejere: Andreas Kian Krohn (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Stiftere: Andreas Kian Krohn (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 tilføjes Vedtægter: 2017-09-26 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-28)