Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Navne | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Binavne | Direktion | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: Wahlers Holding ApS, HOLDINGSELSKABET MARTIN LIND GREGERSEN ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Jacob Wahlers Nielsen, Martin Lind Gregersen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Wahlers Holding ApS, HOLDINGSELSKABET MARTIN LIND GREGERSEN ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Jens Jacob Wahlers Nielsen, Martin Lind Gregersen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-03-30 tilføjes Legale ejere: Wahlers Holding ApS, HOLDINGSELSKABET MARTIN LIND GREGERSEN ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-03-29 fjernes Legale ejere: Wahlers Holding ApS, HOLDINGSELSKABET MARTIN LIND GREGERSEN ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-09-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-09-03 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: Nordic App Factory ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Navne: Nordic App Factory IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-03 tilføjes Binavne: hubahuba ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-02 fjernes Binavne: hubahuba IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Jens Jacob Wahlers Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Martin Lind Gregersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-13 tilføjes Binavne: hubahuba IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2018-01-10 tilføjes Vedtægter: 2018-01-10 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevænget 14, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Jacob Wahlers Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-09-15 fjernes Bestyrelse: Jens Jacob Wahlers Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-09-15 tilføjes Direktion: Martin Lind Gregersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2017-09-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling og salg af software samt konsulentydelser. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kauwahlers@gmail.com (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Legale ejere: Wahlers Holding ApS, HOLDINGSELSKABET MARTIN LIND GREGERSEN ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-09-15 tilføjes Navne: Nordic App Factory IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-09-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Jacob Wahlers Nielsen, Martin Lind Gregersen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2017-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Stiftere: Wahlers Holding ApS, HOLDINGSELSKABET MARTIN LIND GREGERSEN ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Jens Jacob Wahlers Nielsen og Martin Lind Gregersen i forening. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2017-09-15 tilføjes Vedtægter: 2017-09-15 (offentliggjort 2018-05-06)
Den 2017-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)