Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Orana Projects ApS. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østerberg Food Service ApS. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OSTERBERG ICE CREAM A/S. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-08 tilføjes Legale ejere: Vincent Sletting Østerberg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-02-08 tilføjes Reelle ejere: Frederik Westergaard Østerberg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-02-07 fjernes Reelle ejere: Frederik Westergaard Østerberg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-08-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-30 tilføjes Legale ejere: Frederik Westergaard Østerberg, Vilhelm Sletting Østerberg, August Sletting Østerberg, Niels Olaf Østerberg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: Niels Olaf Østerberg (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Legale ejere: Niels Olaf Østerberg, Niels Olaf Østerberg (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-30 tilføjes Reelle ejere: Frederik Westergaard Østerberg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2017-09-26 tilføjes Reelle ejere: Niels Olaf Østerberg (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Direktion: Niels Olaf Østerberg (direktør) (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-26 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Navne: FØ & NØ Holding ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-09-26 tilføjes Stiftere: Niels Olaf Østerberg (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Vedtægter: 2017-09-26 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-26)