Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-25 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Legale ejere: Jan Nalepa Frederiksen Jensen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Navne: Blik og Byg IVS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Stiftere: Jan Nalepa Frederiksen Jensen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-09-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-04-26 Statstidende Dekret
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Jan Nalepa Frederiksen Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Direktion: Jan Nalepa Frederiksen Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive blikkenslagervirksomhed mv. efter direktionens anvisninger (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-25 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Legale ejere: Jan Nalepa Frederiksen Jensen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Navne: Blik og Byg IVS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Stiftere: Jan Nalepa Frederiksen Jensen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-09-25 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)